Reports for Daniel Naeff
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Naeff
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005849382, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Brainforest, bisher in Zug, CHE-486.223.866, Verein (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2022, Publ. 1005611867).
Statutenänderung:
27.03.2023.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Färberstrasse 6, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Naeff, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suissa, Amir, von Riehen, in Uitikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittig, Susanne, von Herrliberg, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gmeiner, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005242311, Commercial Registry Office Zug, (170)
Brainforest, in Zug, CHE-486.223.866, Chamerstrasse 172, 6300 Zug, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
03.12.2019. 01.10.2020.
Zweck:
Der Verein Brainforest bezweckt die Entwicklung von Massnahmen jeglicher Art, die zum Klimaschutz beitragen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Strategien, die zu einem globalen Anstieg von bewaldeten Flächen führen, die Biodiversität von Wäldern erhöhen und deren Kapazität, CO2 aus der Atmosphäre zu binden, optimieren. Der Verein verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke. Die Erbringung von geldwerten Vorteilen durch den Verein zugunsten der Vereinsmitglieder ist ausgeschlossen. Der Verein hat gemeinnützigen Charakter und ist konfessionell und politisch neutral.
Mittel:
Zur Verfolgung des Vereinszwecks verfügt der Verein über folgende Mittel: Mitgliederbeiträge;
Spenden, Beiträge, Schenkungen und Legate aller Art;
Zinsen aus dem Vereinsvermögen;
Einnahmen aus Dienstleistungstätigkeit;
Projektbeiträge.
Eingetragene Personen:
Wenger, Dr. Christian, von Zumikon, in Küsnacht (ZH), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caprez, Leo, von Trin, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sarasin, Eric Gérard, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Silverman-Bodmer, Isabelle, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vellacott, Thomas, von Rüderswil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Naeff, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittig, Susanne, von Herrliberg, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004816643, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Swiss Innovation Impact AG, in Zürich, CHE-146.691.892, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2017, S.0, Publ. 3519897).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biland-Weckherlin, Sabine, von Küsnacht ZH, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Naeff, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hehli, Dr. Josef Notker, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].