Reports for Madeleine Näf
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Madeleine Näf
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005722432, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Näf Immobilien und Treuhand GmbH, in Illnau-Effretikon, CHE-100.759.686, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022, Publ. 1005483731).
Statutenänderung:
24.03.2023.
Sitz neu:
Volketswil.
Domizil neu:
c/o Madeleine Näf, Grossenacherstrasse 21, 8605 Gutenswil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Madeleine, von Zürich, in Volketswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Illnau-Effretikon].
Publication number: HR02-1005483731, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Näf Immobilien und Treuhand GmbH, in Dübendorf, CHE-100.759.686, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2019, Publ. 1004688449).
Statutenänderung:
20.05.2022.
Sitz neu:
Illnau-Effretikon.
Domizil neu:
c/o Madeleine Näf, Rainstrasse 7, 8307 Effretikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Madeleine, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Dübendorf].
Publication number: HR02-1005174620, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionsfonds Gruppe GastroSuisse, in Zürich, CHE-109.743.740, Stiftung (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2020, Publ. 1004944324).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näf, Madeleine, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Jakob, von Meilen, in Rorbas, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pontoriero, Enzo, von Bad Ragaz, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röösli, Elisabeth, von Flühli, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.