Reports for Christian Näf
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Christian Näf
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Näf
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4386355, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
IBG Inspektionen AG, in St. Gallen, CHE-112.810.578, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2018, Publ. 4360613).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Christian, von Neckertal, in Niederteufen (Teufen AR), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen];
Truvag Treuhand und Revisions AG St. Gallen (CHE-108.040.713), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Truvag Treuhand und Revisions AG St. Gallen].
Zweigniederlassung neu:
Oberbüren (CHE-140.203.159).
Publication number: 5936254, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
IBG Kontroll AG, in St. Gallen, CH-320.3.058.984-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2006, S. 9, Publ. 3610444).
Statutenänderung:
06.12.2010.
Firma neu:
IBG Inspektionen AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Christian, von Neckertal, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasler, Hanspeter, von Lommis, in Herisau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 5924618, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
IBG B. Graf AG, Engineering, in St. Gallen, CH-320.3.014.004-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2009, S. 23, Publ. 5128948).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Erda, von Maisprach, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näf, Christian, von Neckertal, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fäh, Dr. Niklaus, von Kaltbrunn, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gais];
Diren, Can Murat, von Herisau, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Flawil];
Portmann, Christoph, von Escholzmatt, in Untereggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: in St. Gallen];
Zampelli, Gerardo, italienischer Staatsangehöriger, in Rorschacherberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: in St. Gallen].