Reports for Gianpiero Mulas
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gianpiero Mulas
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004538255, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Active Investment Holding GmbH, in Arlesheim, CHE-101.265.234, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2013, Publ. 1075943).
Firma neu:
Active Investment Holding GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.01.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mulas, Gianpiero, italienischer Staatsangehöriger, in Reinach (BL), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00 [bisher: in Münchenstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Active Investment Holding GmbH, in Arlesheim, Beteiligung an anderen Gesellschaften, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2000, S. 4361).
Statutenänderung:
14.12.2001.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Provenzano, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Bubendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mulas, Gianpiero, italienischer Staatsangehöriger, in Münchenstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--].
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Adreon GmbH, bisher in L a u f e n , Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informations-Technologie, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 12.05.2000, S. 3214).
Statutenänderung:
6.07.2000.
Firma neu:
Active Business GmbH.
Sitz neu:
R e i n a c h B L .
Domizil neu:
Christoph Merian-Ring 31A, 4153 Reinach.
Stammkapital neu:
CHF 30'000.- [bisher: CHF 28'000.-].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Blattner, Martin, von Küttigen, in Pratteln, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karrer, Raphael, von Röschenz, in Erschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 24'000.-];
Active Investment Holding GmbH, in Arlesheim, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 21'000.-;
Mulas, Gianpiero, italienischer Staatsangehöriger, in Münchenstein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.