Reports for Urs Muffler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Muffler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4102241, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 194 vom 08.10.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 31'528 vom 03.10.2013 Personalvorsorgestiftung des Schweizerischen Versicherungsverbandes in Liquidation, in Zürich, CHE-109.744.366, Stiftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2018, Publ. 4093025).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muffler, Urs, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Pfäffikon].
Publication number: 4093025, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung des Schweizerischen Versicherungsverbandes, in Zürich, CHE-109.744.366, Stiftung (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2015, Publ. 2430887).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung des Schweizerischen Versicherungsverbandes in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 04.12.2017 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyeler, Martin, von Schwarzenburg, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bär, Hubert, von Rothrist, in Murgenthal, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Chuard, Marc, von Avenches, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Garny, Tamara, von Obfelden, in Herrliberg, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Muffler, Urs, von Zürich, in Pfäffikon, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schönenberger, Alexander Hans, von Kirchberg (SG), in Stettfurt, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].
Publication number: 2430887, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung des Schweizerischen Versicherungsverbandes, in Zürich, CHE-109.744.366, Stiftung (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2013, Publ. 1115411).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hertach, Rita, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Opfikon, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyeler, Martin, von Schwarzenburg, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bär, Hubert, von Rothrist, in Murgenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Chuard, Marc, von Avenches, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Garny, Tamara, von Obfelden, in Herrliberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Muffler, Urs, von Zürich, in Pfäffikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].