Reports for Yvonne Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Yvonne Müller
Newest SOGC notifications: Yvonne Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005843909, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Spitex Region Zofingen AG, in Vordemwald, CHE-321.983.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2023, Publ. 1005760366).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reize, Christian, von Welschenrohr, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buholzer, Patricia, von Entlebuch und Kriens, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheuzger, Philippe, von Staffelbach, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Yvonne, von Trub, in Lohn-Ammannsegg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bodziak, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Pfaffnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caruso, Antonio, von Heimiswil, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005325040, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
SWG, in Grenchen, CHE-108.954.748, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2017, Publ. 3882307).
Statutenänderung:
02.12.2020.
Organisation neu:
Verwaltungsrat von 5 bis 7 Mitgliedern, Direktion und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Aron Philipp, von Langenbruck, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pilloud, Raphaël, von Ligerz, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schlup, Christian, von Arch, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Armellino, Enzo, von Grenchen, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cotting, Stefan, von Tentlingen, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Heinz, von Romanshorn, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnidrig, Philipp C., von Grächen, in Greifensee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Reto, von Günsberg, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Yvonne, von Trub, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheidegger, François, von Aeschi (SO), in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Strässle, Felix, von Luzern, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004771189, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Stiftung Alters- und Pflegeheim Heimetblick, in Biberist, CHE-106.913.603, Stiftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2018, Publ. 4348119).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Panzer, Anita, von Zweisimmen, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gisiger, Peter, von Selzach, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saudan, Marlise Charlotte, von Martigny, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Roland, von Obergerlafingen, in Obergerlafingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schärli, Veronika, von Biberstein, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeger, Maria Anna Eugenie, genannt Marianne, von Solothurn, in Solothurn, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Yvonne, von Trub, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.