Reports for Ueli Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ueli Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005526309, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Grastrocknungs-Genossenschaft Märstetten und Umgebung, in Märstetten, CHE-107.887.871, Genossenschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2014, S.0, Publ. 1447113).
Domizil neu:
Fabrikstrasse 4, 8560 Märstetten.
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Peter Spring, Hünikonerstrasse 20, 8514 Amlikon]. c/o Harald Jöhr, Bachtobelstrasse 55a, 8570 Weinfelden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Ueli, von Hundwil, in Märstetten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Franz, von Bülach, in Märstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jöhr, Harald, von Linden, in Weinfelden, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5368144, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Grastrocknungs-Genossenschaft Märstetten und Umgebung, in Märstetten, CH-440.5.002.204-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2002, S. 11, Publ. 456874). Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 10.09.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Spring, Peter, von Schüpfen, in Amlikon (Amlikon-Bissegg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Möckli, Ueli, von Schlatt TG, in Raperswilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walter, Andreas, von Schwändi, in Weinfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bolz, Thomas, von Röthenbach im Emmental, in Bissegg (Amlikon-Bissegg), Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deutsch, Roland, von Märstetten, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schenk, Thomas, von Eggiwil, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Ueli, von Hundwil, in Märstetten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wälchli, Patrick, von Wynigen, in Bürglen TG, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meier, Franz, von Bülach, in Märstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Milchlieferungsgenossenschaft Märstetten, in M ä r s t e t t e n , Bestmögliche Verwertung der Milch durch Selbstbetrieb einer Käserei oder Verkauf der Milch an einen Käser, Genossenschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2000, S. 6027).
Firma neu:
Milchlieferungsgenossenschaft Märstetten in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.02.2001 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier-Gerber, Franz, von Bülach, in Märstetten, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Ueli, von Hundwil, in Märstetten, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dünner, Daniel, von Weinfelden, in Märstetten, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bleiker, Ueli, von Ebnat-Kappel, in Weinfelden, Liquidator, mit Einzelunterschrift.