Reports for Thomas Andreas Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Andreas Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005938537, Commercial Registry Office Zurich, (20)
nordend.swiss ag, in Meilen, CHE-101.500.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2022, Publ. 1005551946).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bättig, Daniel, von Zürich und Rickenbach LU, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bättig-Brücker, Pia, von Zürich, in Uetikon am See, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spieler, Markus, von Glarus Süd, in Sins, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Busch, Jörg Nicolaus, von Zürich, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jupe, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kutter, Martin, von Zürich, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Müller, Thomas Andreas, von Zürich, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005605234, Commercial Registry Office Zurich, (20)
N. Busch GmbH, in Uster, CHE-111.705.571, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2011, S.0, Publ. 6329422).
Statutenänderung:
04.11.2022.
Sitz neu:
Meilen.
Domizil neu:
c/o nordend.swiss ag, General-Wille-Strasse 65, 8706 Meilen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma N. Busch EDV, in Uster, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2003 mit Aktiven von CHF 136'604.29 und Passiven von CHF 50'986.56, wofür CHF 30'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 55'617.73 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Thomas Andreas, von Zürich, in Adliswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher: in Kilchberg (ZH)];
Busch, Jörg Nicolaus, von Zürich, in Uster, Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger].
Publication number: 2305262, Commercial Registry Office Zurich, (20)
N. Busch GmbH, in Uster, Seestrasse 59, 8610 Uster, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.05.2004.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringunq von EDV-Beratungen, Datenbankentwicklungen und allgemeine Informatikdienstleistungen sowie Handel mit Hard- und Software. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Sie kann insbesondere auch Liegenschaften, Wertschriften und Lizenzrechte erwerben, belasten und veräussern sowie Darlehen aufnehmen und gewähren.
Stammkapital:
CHF 30'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma N. Busch EDV, in Uster, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2003 mit Aktiven von CHF 136'604.29 und Passiven von CHF 50'986.56, wofür CHF 30'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 55'617.73 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Busch, Jörg Nicolaus, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--;
Müller, Thomas Andreas, von Zürich, in Kilchberg ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.--.