Reports for Thomas Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Müller
Newest SOGC notifications: Thomas Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005839819, Commercial Registry Office Berne, (36)
Reinigungsservice Geissbühler AG, in Bern, CHE-360.967.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2022, Publ. 1005562003).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loepthien Maeder Treuhand AG (CHE-288.420.661), in Ittigen, Revisionsstelle;
Geissbühler, Doris, von Lauperswil, in Schwarzenburg, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilbas, Oksana, italienische Staatsangehörige, in Urtenen-Schönbühl, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rugolo, Michele, von Fislisbach, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Thomas, von Lenzburg, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stuber, Martin, von Buchegg, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bommer + Partner Treuhand KLG (CHE-106.498.509), in Bern, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005836800, Commercial Registry Office Berne, (36)
TeamFirst GmbH, in Bern, CHE-343.521.786, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005479672).
Statutenänderung:
06.09.2023.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilbas, Oksana, italienische Staatsangehörige, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 168 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bern, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Müller, Thomas, von Lenzburg, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Stuber, Martin, von Buchegg, in Ittigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR01-1005656091, Commercial Registry Office Berne, (36)
amis tiom, in Steffisburg, CHE-232.956.926, c/o Reto Mosimann, Ortbühlweg 6, 3612 Steffisburg, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
13.05.2022.
Zweck:
Der Verein verfolgt den Zweck der Gründung und Erhaltung von familienähnlichen Kleininstitutionen zur fachlichen Fremdbetreuung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förder- und Schutzbedarf. Als Trägerschaft stellt er Leitungspaare resp. -personen ein, die solche Kleininstitutionen operativ führen. Der Zweck ist öffentlich, hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck. Die Organe sind ehrenamtlich tätig.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Gönnerschaftsbeiträge, Erträge aus Leistungsvereinbarungen, Spenden und Zuwendungen aller Art.
Eingetragene Personen:
Müller, Thomas, von Lenzburg, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuberbühler, Raphael, von Urnäsch, in Längenbühl (Forst-Längenbühl), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Stefan André, von Gontenschwil, in Mühlethurnen (Thurnen), Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Hanna, von Zäziwil, in Steffisburg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Marco & Partner AG (CHE-406.815.161), in Liebefeld (Köniz), Revisionsstelle;
Mosimann, Denise, von Signau, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mosimann, Reto, von Signau, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien.