Reports for Otto Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Otto Müller
Holdings
Newest SOGC notifications: Otto Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005281055, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Hofer Kommunalmanagement AG, in Riniken, CHE-113.368.177, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 31.12.2019, Publ. 1004796284).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Bruno, von Baden, in Ebikon, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Riniken, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Ehrler, Melchior, von Muotathal, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hässig, Jürg, von Schänis, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Otto, von Zürich, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004628156, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Regionalplanung Zürich und Umgebung, in Zürich, CHE-107.823.084, Verein (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2018, Publ. 3998039).
Statutenänderung:
29.11.2018.
Name neu:
RZU / Planungsdachverband Region Zürich und Umgebung.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt eine ausgewogene und langfristig orientierte Entwicklung des national bedeutsamen und funktional eng verflochtenen Raums, den die Stadt Zürich und die an sie grenzenden Planungsregionen gemeinsam bilden («RZU-Gebiet»).
Zu diesem Zweck führt der Verein folgende Tätigkeiten durch:
a) Er fördert den Austausch, die Vernetzung und die Koordination im Mitgliederkreis sowie die themenbezogene Vernetzung der Mitglieder mit relevanten externen Institutionen und Akteuren, b) Auf Wunsch der Mitglieder engagiert sich der Verein in der Interessenvertretung und -vermittlung zwischen den Mitgliedern und den Gemeinden im RZU-Gebiet sowie gegenüber Dritten, c) Er informiert seine Mitglieder über aktuelle und zukünftige entwicklungsstrategisch relevante Themen und Aufgabenstellungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dalcher, Pierre, von Schlieren, in Schlieren, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hatt, Rudolf, von Richterswil, in Richterswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Otto, von Zürich, in Dietikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pezzatti, Marcel, von Torricella-Taverne, in Seegräben, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Kurt, von Ottenbach, in Degersheim, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Martin, von Oberrieden, in Oberrieden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bachmann, Roger, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gabathuler, Christian, von Wartau, in Maschwanden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rueff, Sonja, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wolff, Richard , von Wettswil am Albis, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3998039, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Regionalplanung Zürich und Umgebung, in Zürich, CHE-107.823.084, Seefeldstrasse 329, 8008 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
26.11.2015.
Zweck:
Der Verein bezweckt: a) für die Region Zürich auf Grundlage der kantonalen Planung ein Leitbild zu erarbeiten und weiterzuentwickeln, b) planerische Einzelaufgaben von gesamtregionaler Bedeutung zu bearbeiten und deren Realisierung vorzubereiten, c) die Zusammenarbeit unter seinen Mitgliedern anzuregen, zu fördern und zu koordinieren, d) seine Mitglieder auf deren Begehren in Planungsfragen zu vertreten. Daneben berät der Verein mit der Geschäftsstelle im Rahmen eines vom Vorstand zu erlassenden Reglements seine Mitglieder und deren Mitglieder in Fragen überkommunaler Bedeutung, soweit dadurch keine Interessenkollision mit dem Vereinszweck entsteht.
Mittel:
Mitgliederbeiträge.
Eingetragene Personen:
Walter, Maximilian, von Regensdorf, in Regensdorf, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, André Oscar, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Natrup, Wilhelm, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dalcher, Pierre, von Schlieren, in Schlieren, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hatt, Rudolf, von Richterswil, in Richterswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hüppi, Benno Alphons, von Gommiswald, in Schwerzenbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leutenegger, Filippo, von Thundorf, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Otto, von Zürich, in Dietikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pezzatti, Marcel, von Torricella-Taverne, in Seegräben, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruoss, Silva, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaffner, Barbara, von Hausen (AG), in Otelfingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schindler Steiner, Annegret Helen, genannt Anna Schindler, von Röthenbach im Emmental, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwitter, Gaudenz Christian, von Pfäfers, in Herrliberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Traber, Markus Louis, von Zürich, in Hinwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Kurt, von Ottenbach, in Degersheim, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Finanzkontrolle des Kantons Zürich (CHE-108.907.720), in Zürich, Revisionsstelle.