Reports for Matthias Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Matthias Müller
Newest SOGC notifications: Matthias Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005537806, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Caracol Verlag der Autorinnen & Autoren GmbH, in Warth-Weiningen, CHE-352.382.638, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2020, Publ. 1004835137).
Statutenänderung:
27.07.2022.
Stammkapital neu:
CHF 25'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Kapitalerhöhung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alioth, Gabriele, von Basel, in Termonfeckin (IE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Frey Timillero, Erika, von Wangen bei Olten, in Luzern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Müller, Matthias, von Basel, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Schnider, Monika, von Vals, in St. Gallen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Umbricht, Clemens, von Untersiggenthal, in Andwil SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1004645442, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SustainOnline AG, in Winterthur, CHE-115.231.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2019, Publ. 1004611394).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Matthias, von Basel und Diegten, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malmros, Martin, schwedischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bromma (SE)].
Publication number: HR02-1004626073, Commercial Registry Office Zurich, (20)
S2, Sustainability Strategies, in Winterthur, CHE-452.106.843, Verein (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2018, Publ. 4110745).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Matthias, von Basel, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chrenko, Richard, von Kandergrund, in Frutigen, Präsident des Vorstandes, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jacomino Pantò, Dalen, von Oftringen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.