Reports for Dr. Luzius Georg Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Luzius Georg Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3797813, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Streck Transport AG, in Möhlin, CHE-109.622.160, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2017, Publ. 3413353).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oechslin, Karl Heinrich, von Einsiedeln, in Dornach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Dr. Luzius, von Basel und Biel-Benken, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boll, Herbert Nikolaus, deutscher Staatsangehöriger, in Binzen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Künzli, Markus, von Kaiseraugst, in Möhlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 3316347, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Robert Frey-Stiftung, in Basel, CHE-110.379.210, Stiftung (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2016, Publ. 2587101).
Name neu:
Robert Frey-Stiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 05.01.2017 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Dr. Luzius, von Basel und Biel-Benken, in Bottmingen, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hangartner, Rolf, von Wigoltingen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2259817, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Paulus-Fonds, in Basel, CHE-110.201.954, Stiftung (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2012, Publ. 6852260).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Luzius, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Thomas, von Rohrbach, in Reinach BL, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.