Reports for Regine Müller-Kress
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Regine Müller-Kress
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004478343, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Linde Stans AG, in Stans, CHE-103.055.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2017, Publ. 3558433).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Kress, Regine, von Untersiggenthal, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Beat, von Untersiggenthal, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Müller, Nina, von Untersiggenthal, in Lungern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Tobias, von Untersiggenthal, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sollberger, Regula, von Zernez, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3558433, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Linde Stans AG, in Stans, CHE-103.055.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2016, Publ. 2850407).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Beat, von Untersiggenthal, in Stans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller-Kress, Regine, von Untersiggenthal, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2229053, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Hotel Linde AG, in Stans, CHE-103.055.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2014, Publ. 1602759).
Statutenänderung:
19.06.2015.
Firma neu:
Linde Stans AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben und Führen von Gastronomiebetrieben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen, Liegenschaften sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, belasten oder veräussern sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Beat, von Untersiggenthal, in Stans, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennetmoos];
Müller-Kress, Regine, von Untersiggenthal, in Stans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennetmoos].