Reports for Judith Anna Maria-Theresia Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Judith Anna Maria-Theresia Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005479800, Commercial Registry Office Zug, (170)
Dr. Oscar Weber-Stiftung, in Zug, CHE-109.815.061, Stiftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2018, Publ. 4302075).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hager, Rainer, von Kaltbrunn und Zug, in Zug, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Judith, von Zug, in Zug, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005479805, Commercial Registry Office Zug, (170)
Franz Martin Wyss-Stipendienstiftung, in Zug, CHE-110.392.357, Stiftung (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2018, Publ. 4231127).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hager, Rainer, von Kaltbrunn und Zug, in Zug, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Judith, von Zug, in Zug, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005468656, Commercial Registry Office Zug, (170)
Orris Untermüli Immobilien AG, in Zug, CHE-101.864.564, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005195946).
Statutenänderung:
27.04.2022.
Aktien neu:
4'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 4'000 Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Voorgang, Hans, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Hans Rudolf, von Wyssachen, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Judith, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.