Reports for Josef Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Josef Müller
Holdings
Newest SOGC notifications: Josef Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5940494, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
René Müller AG, in Laufen, CH-280.9.900.007-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2002, S. 4).
mit Hauptsitz in:
Liesberg.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Dietiker, Katharina, von Laufen, in Laufen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, René, von Laufen, in Laufen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Chiodetto, Sandra, von Bern, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Josef, von Laufen, in Röschenz, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4965338, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Personalfürsorge-Stiftung der René Müller AG, in Laufen, CH-280.7.900.039-0, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2008, S. 6, Publ. 4659510).
Name neu:
Personalfürsorge-Stiftung der René Müller AG in Liquidation. Die Aufsichtsbehörde hat der Auflösung der Stiftung mit Verfügung vom 24.03.2009 zugestimmt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Josef, von Laufen, in Röschenz, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Müller-Dietiker, René, von Laufen, in Laufen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Müller-Dietiker, Katharina, von Laufen, in Laufen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Berichtigung des im SHAB Nr. 137 vom 18.07.2002, S. 6, publizierten TB-Eintrags Nr. 3050 vom 12.07.2002. René Müller AG, in Liesberg, Betrieb einer Steinbruchunternehmung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2002, S. 6).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Josef, von Laufen, in Röschenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Laufen].