Reports for Johannes Jakob Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Johannes Jakob Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2978247, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
AMUsoft GmbH, in Luzern, CHE-114.974.943, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2015, Publ. 2459509).
Statutenänderung:
22.07.2016.
Firma neu:
m4A GmbH.
Sitz neu:
Inwil.
Domizil neu:
Industriestrasse 59, 6034 Inwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Andreas Hermann, von Ennetbürgen, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Müller, Johannes Jakob, von Löhningen, in Römerswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 3131674, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Komserv AG, in Kriens, CH-100.3.021.224-6, Herstellung von Computersoftware, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2002, S. 7, Publ. 358178).
Domizil neu:
Industriestrasse 10, 6010 Kriens.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Andreas, von Ennetbürgen, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Johannes, von Löhningen, in Römerswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Troxler, René, von Pfeffikon und Luzern, in Rothenburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Komserv AG, in Kriens, Herstellung von Computersoftware, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2001, S. 3810).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Johannes, von Löhningen, in Kriens, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Müller, Andreas, von Ennetbürgen, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Troxler, René, von Pfeffikon und Luzern, in Rothenburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.