Reports for Edwin Müller-Helbling
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Edwin Müller-Helbling
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 984637, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LANDI DÄGERLEN UND UMGEBUNG, Genossenschaft, in Dägerlen, CH-020.5.900.954-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2012, Publ. 6824068).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Helbling, Edwin, von Hettlingen, in Hettlingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thurairajah-Premanathan, Sajika, von Seuzach, in Wiesendangen, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger, Martin, von Henggart, in Henggart, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Graber-Rütschi, Christoph, von Sigriswil, in Thalheim an der Thur, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 6567174, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 218 vom 10.11.2008 publizierten TR-Eintrags Nr. 31'268 vom 04.11.2008. LANDI DÄGERLEN UND UMGEBUNG, Genossenschaft, in Dägerlen, CH-020.5.900.954-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2011, S. 0, Publ. 6464450).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller-Helbling, Edwin, von Hettlingen, in Hettlingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Henggart].
Publication number: 4725684, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LANDI DÄGERLEN UND UMGEBUNG, Genossenschaft, in Dägerlen, CH-020.5.900.954-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2008, S. 23, Publ. 4519322).
Postadresse neu:
Schulstrasse 3, Postfach 90, 8442 Hettlingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thalmann, Ernst, von Rorbas, in Neftenbach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weilenmann, Urs, von Henggart, in Henggart, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller-Helbling, Edwin, von Hettlingen, in Henggart, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob-Waser, Adolf, von Adlikon, in Adlikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kyburz-Schärer, Markus, von Dägerlen, in Dägerlen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer-Zimmermann, Kilian, von Baldingen, in Thalheim an der Thur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber-Ehrbar, Annelies, von Zollikon, Neftenbach und Urnäsch, in Neftenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kistler-Steinmann, Rosmarie, von Konolfingen, in Hettlingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5), in Bern, Revisionsstelle;
Hug, Peter, von Kerns, in Hettlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.