Reports for Hans Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1994413, Commercial Registry Office Berne, (36)
LANDI Bolligen, Genossenschaft, in Bolligen, CHE-106.963.104, Genossenschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2012, Publ. 6704992).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Hans, von Bolligen, in Worblaufen (Ittigen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär;
Strahm, Ueli, von Langnau im Emmental, in Bolligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Markus, von Schwarzenburg, in Geristein (Bolligen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Sekretär [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wüthrich, Beat, von Eggiwil, in Bolligen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Sterchi, Erich, von Bolligen, in Ferenberg b. Stettlen (Stettlen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3723958, Commercial Registry Office Berne, (36)
Landi Bolligen und Umgebung, in Bolligen, CH-035.5.012.799-5, Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder, Genossenschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2006, S. 2, Publ. 3205728).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gosteli, Alfred, von Bolligen, in Ostermundigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Walter, von Bolligen, in Bolligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Hans, von Bolligen, in Worblaufen (Ittigen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Strahm, Ueli, von Langnau im Emmental, in Bolligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3642438, Commercial Registry Office Berne, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Zollikofen, in Zollikofen, CH-035.5.015.010-4, Die Genossenschaft bezweckt unter Ausschluss eines direkten Geschäftsgewinnes, die allseitige Hebung und Förderung der Zucht des Simmentaler-Fleckviehs ihrer Mitglieder usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 302 vom 28.12.1962, S. 3722).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Zollikofen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.08.2006 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Armin, von Wynigen, in Zollikofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Kläy, Ernst., von Rüegsau, in Zollikofen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Nydegger, Herbert, von Wahlern, in Bremgarten bei Bern, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Meister, Hans, von Sumiswald, in Zollikofen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Merlach, Ernst, von Muntelier, in Zollikofen, Zuchtbuchführer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Hans, von Bolligen, in Worblaufen (Ittigen), Liquidator, mit Einzelunterschrift.