Reports for Dieter Müller-Engeler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dieter Müller-Engeler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005260310, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BELIMO Automation AG, in Hinwil, CHE-106.056.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2021, Publ. 1005244753).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Engeler, Dieter, von Tägerwilen, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004907320, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
STUTZ Holding AG, in St. Gallen, CHE-112.020.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2019, Publ. 1004788226).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Dieter, von Tägerwilen, in Uster, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hungerbühler, Richard, von Sommeri, in Amriswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: HR02-1004906335, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
STUTZ AG Bauunternehmung, in Hefenhofen, CHE-107.091.814, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2020, Publ. 1004897089).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der STUTZ AG St. Gallen, in St. Gallen (CHE-105.964.526), gemäss Fusionsvertrag vom 26./31.03.2020 und Bilanz per 01.01.2020. Aktiven von CHF 24'591'443.65 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 20'857'234.55 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Alfred, genannt Fredy, von St. Gallen und Hinwil, in St. Gallen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhard, Lynn, von Sumiswald, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Dieter, von Tägerwilen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ziegler, Markus, von Schönholzerswilen, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Trüb, Thomas, von Maur, in Andelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dollinger, Georg Carlos, von Wigoltingen, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hungerbühler, Richard, von Sommeri, in Amriswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schenk, Rosmarie, von Weinfelden, in Uzwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien];
Studer, Willi, von Langnau im Emmental, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien].