Reports for Denis Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Denis Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005384102, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dorfburger AG, in Zürich, CHE-106.007.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2020, Publ. 1004950022).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Denis, von Wartau, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sallahi, Luan, von Thalwil, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalwil].
Publication number: HR02-1004713618, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dorfburger AG, in Zürich, CHE-106.007.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2017, Publ. 3746439).
Statutenänderung:
02.09.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb, die Übernahme, Erstellung, Kommerzialisierung, Ausbau, Selbst- und Drittbewirtschaftung von Restaurationsbetrieben in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plattner, René, von Zürich und Reigoldswil, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Plattner, Khadouja, von Zürich und Reigoldswil, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sallahi, Luan, von Thalwil, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Denis, von Wartau, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Posch, Heinz, von Einsiedeln, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renggli, Bernhard, von Hasle (LU), in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salihu, Argon, von Thalwil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5146252, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
RK Rosen-Kurier AG, in Freienbach, CH-130.3.008.635-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2009, S. 17, Publ. 4952954).
Firma neu:
RK Rosen-Kurier AG in Liquidation. Mit Verfügung vom 8.6.2009 hat der Einzelrichter des Bezirksgerichts Höfe die Gesellschaft gemäss Art. 731b OR aufgelöst, ihre Liquidation nach Art. 739 ff. OR angeordnet und Denis Müller, Mitglied des Verwaltungsrates, als Liquidator eingesetzt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Denis, von Wartau, in Wilen SZ, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].