Reports for Alex Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Alex Müller
Newest SOGC notifications: Alex Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005831128, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
mandatus gmbh, in St. Gallen, CHE-482.973.856, St.Leonhard-Strasse 45, 9000 St. Gallen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.08.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Mandaten und Dienstleistungen in den Bereichen der Geschäftsführung, Gemeinwesensberatung, Projektleitung, Prozessmoderation, Verwaltungssupport sowie Raumplanung und Baurecht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.08.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Müller, Alex, von Mosnang, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Müller-Käser, Iris, von Dürrenroth, in St. Gallen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005791354, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Strittmatter Partner AG, in St. Gallen, CHE-105.961.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2023, Publ. 1005720600).
Firma neu:
Strittmatter Partner AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.06.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodenmann, Balz, von Urnäsch, in Herisau, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bodenmann, Balz Reto, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Alex, von Mosnang, in St. Gallen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bétrisey, Karin, von Neckertal, in Kesswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bétrisey, Karin Andrea, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Woodtli, Hans Peter, von Rothrist, in Stettfurt, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3718058, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Strittmatter Partner AG, in St. Gallen, CH-320.3.020.583-6, Betrieb eines Büros für Raumplanung usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2005, S. 12, Publ. 2769322).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strittmatter, Pierre, von Böbikon, in Kronbühl (Wittenbach), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Strittmatter, Margrith, von Böbikon, in Kronbühl (Wittenbach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Woodtli, Hans Peter, von Rothrist, in Stettfurt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Müller, Alex, von Mosnang, in St. Gallen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Meier, Armin, von Mosnang, in Gossau SG, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].