Reports for Heinz Mühlematter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Heinz Mühlematter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6198516, Commercial Registry Office Berne, (36)
Rotag Holding AG, in Uetendorf, CH-092.3.007.296-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2010, S. 4, Publ. 5564760).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mühlematter, Heinz, von Spiez, in Uetendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel BE, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Mühlematter, Ulrich, von Spiez, in Faulensee (Spiez), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steffisburg, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Wüthrich, Daniel, von Trub, in Faulensee (Spiez), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Publication number: 5739792, Commercial Registry Office Berne, (36)
Rotor Lips AG, in Uetendorf, CH-092.3.007.302-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2005, S. 5, Publ. 2639168).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mühlematter, Hans Adolf, von Spiez, in Faulensee (Spiez), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mühlematter, Heinz, von Spiez, in Uetendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Born, Niklaus Ulrich, von Niederbipp, in Rubigen, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:in Münsingen].
Publication number: 2639168, Commercial Registry Office Berne, (36)
Rotor AG, in Uetendorf, CH-092.3.007.302-2, Herstellung und Vertrieb sowie Handel mit elektrischen Haushaltgeräten, Maschinen und Apparaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2001, S. 7224).
Statutenänderung:
29.12.2004.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Lips Maschinen AG', in Arni AG (CH-400.3.007.844-3), gemäss Fusionsvertrag vom 29.12.2004 und Bilanz per 31.10.2004. Aktiven von CHF 885'186.50 und Fremdkapital von CHF 252'356.70 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält 250 Namenaktien zu CHF 1'000.--. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 250'000.-- erhöht.
Firma neu:
Rotor Lips AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Rotor Lips SA) (Rotor Lips Ltd).
Domizil neu:
Glütschbachstrasse 91, 3661 Uetendorf.
Zweck neu:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb sowie Handel mit Maschinen, Geräten und Anlagen, vor allem im Bereich der Gastronomie und Bäckerei-Konditorei sowie für artverwandte Betriebe und für Haushalte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften erwerben, erstellen, verwalten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.-- [bisher: CHF 250'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.--.
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mühlematter, Hans Adolf, von Spiez, in Faulensee (Spiez), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied];
Mühlematter, Heinz, von Spiez, in Uetendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Wüthrich, Daniel, von Trub, in Faulensee (Spiez), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Mühlematter, Ulrich, von Spiez, in Faulensee (Spiez), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.