Reports for Peter Mostögl
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Mostögl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3794861, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
i+R Industrie- & Gewerbebau AG, in St. Gallen, CHE-116.154.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2016, Publ. 3157687).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mostögl, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster, Martin, von Diepoldsau, in Widnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bischof, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Lauterach (AT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Schöch, Eckehard, österreichischer Staatsangehöriger, in Thüringerberg (AT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 947649, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schertler - Alge Industrie- & Gewerbebau AG, in Opfikon, CH-320.3.068.083-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2011, Publ. 6445280).
Statutenänderung:
22.05.2013.
Firma neu:
i+R Industrie- & Gewerbebau AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mostögl, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ludwig, Felix, von Niederhelfenschwil und Zuzwil SG, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5881714, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Schertler - Alge Industrie- & Gewerbebau AG, in St. Margrethen, CH-320.3.068.083-5, Bahnhofstrasse 9, 9430 St. Margrethen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.10.2010.
Zweck:
Dienstleistungserbringung im Bereich Planung und Realisierung von Neu- und Umbauprojekten im Bereich Industrie- und Gewerbebauten. Die Gesellschaft kann sich insbesondere an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche finanzieren sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften erstellen, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten, halten, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.10.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ludwig, Felix, von Niederhelfenschwil und Zuzwil SG, in Herisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schertler, Günter, österreichischer Staatsangehöriger, in Lauterach (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alge, Joachim, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mostögl, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.