Reports for Philippe Mosimann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Philippe Mosimann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4041009, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Christof Fischer Kälte-Klima AG, in Altendorf, CHE-113.037.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2014, Publ. 1529173).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berry, Rico, von Grüsch, in Landquart, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosimann, Philippe, von Buchholterberg, in Erschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 7116214, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Paulus Schweiz AG, in Aesch BL, CH-280.3.914.612-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2012, Publ. 6832404).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boczek, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Steinen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Maurer, Lionel, französischer Staatsangehöriger, in Eschentzwiller (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Mosimann, Philippe, von Buchholterberg, in Duggingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 4579082, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Carrier ECR Schweiz AG, in Aesch BL, CH-280.3.914.612-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2008, S. 6, Publ. 4276670).
Statutenänderung:
9.07.2008.
Firma neu:
CARRIER ECR SCHWEIZ AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(CARRIER ECR SWITZERLAND LTD) (CARRIER ECR SUISSE SA).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Ernst, von Winterthur, in Aesch BL, mit Kollektivprokura zu zweien;
Monneron, Gilbert, von Murist, in Villars-sur-Glâne, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Niklaus, von Basel und Schänis, in Liestal, Delegierter des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sterckx, Yves, belgischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Claassen, Pim, niederländischer Staatsangehöriger, in Blaricum (NL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Löw, Eduard, von Basel, in Hofstetten SO, Delegierter des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boczek, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Steinen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Maurer, Lionel, französischer Staatsangehöriger, in Eschentzwiller (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Mosimann, Philippe, von Buchholterberg, in Duggingen, mit Kollektivprokura zu zweien.