Reports for Ulrich Moser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ulrich Moser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005499197, Commercial Registry Office Berne, (36)
dedica Genossenschaft, in Thun, CHE-318.924.678, Genossenschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2017, Publ. 3417931).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Ulrich, von Zwieselberg, in Biglen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sager Huber, Ursina Anna Barbara, von Aarau, in Spiegel b. Bern (Köniz), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schupp, Marco Josef, von Sursee, in Thun, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Striffeler, Elisabeth, von Twann-Tüscherz, in Münsingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walther, Patrik, von Wohlen bei Bern, in Oberthal, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Andreas, von Lützelflüh, in Plaffeien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005246296, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Kastanienpark, in Oberdiessbach, CHE-108.919.769, Stiftung (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2020, Publ. 1004861254).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Ulrich, von Zwieselberg, in Biglen, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Marcel, von Signau, in Spiez, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Däschle, Jan Gustav, deutscher Staatsangehöriger, in Oberdiessbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor;
Hari, Daniel, von Kandersteg, in Oberdiessbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor;
van der Molen, Silvia, von Eggiwil, in Oberdiessbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor.
Publication number: 2812951, Commercial Registry Office Berne, (36)
dedica Verein, in Thun, CHE-318.924.678, Verein (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2016, Publ. 2770521).
Statutenänderung:
31.03.2016.
Umwandlung:
Der Verein wird gemäss Umwandlungsplan vom 31.03.2016 und Bilanz per 31.12.2015 mit Aktiven von CHF 2'077'778.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 55'373.46 in eine Genossenschaft umgewandelt. Die Vereinsmitglieder werden zu Mitgliedern der Genossenschaft und erhalten je einen Anteilschein zu CHF 6'000.00.
Firma neu:
dedica Genossenschaft.
Rechtsform neu:
Genossenschaft.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die gemeinsame Selbsthilfe durch Vertretung, Förderung und Durchsetzung gemeinsamer Anliegen der Genossenschafter im Bereich der Pflege und Betreuung. Sie ist nicht gewinnstrebig. Die Genossenschaft setzt sich auf gemeinnütziger Basis für eine respekt- und würdevolle, qualitativ hochstehende Betreuung von Menschen sowie für eine Verbesserung und Entwicklung der Leistungen in der Pflege und Betreuung im sozialpolitischen Umfeld ein. Die Genossenschaft kann im Übrigen alle anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Genossenschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Insbesondere kann sie für Institutionen des Gesundheits- und Fürsorgewesens Dienstleistungen anbieten. Die Genossenschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Anteilscheine neu:
Anteilscheine zu CHF 6'000.00.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) oder durch Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antener, Bernhard, von Eggiwil, in Langnau im Emmental, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sager Huber, Ursina Anna Barbara, von Aarau, in Spiegel b. Bern (Köniz), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bieri, Peter, von Schangnau, in Langnau im Emmental, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Friedli, Stephan, von Ochlenberg, in Wilderswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moser, Ulrich, von Zwieselberg, in Biglen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Streit, André, von Thierachern, in Weissenburg (Därstetten), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prader Beyeler, Eva Maria, von Rüschegg, in Worb, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].