Reports for Marc Moser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marc Moser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005454827, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bigdayz Holding AG, in Zürich, CHE-113.227.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2021, Publ. 1005105039).
Firma neu:
Bigdayz Holding AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Bigdayz Holding SA en liquidation) (Bigdayz Holding Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.04.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Marc, von Schnottwil, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beglinger, Nicholas, von Uitikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerteis, Roman, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köppel, Marco, von Widnau, in Bever, Delegierter des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005291595, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Reichmuth & Co., in Luzern, CHE-108.396.989, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100557).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Marc, von Schnottwil, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2765127, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Reichmuth & Co, in Luzern, CHE-108.396.989, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015, Publ. 2276105).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumtaugwald, Stefan, von Randa, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betschart, André Walter, von Lauerz, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Danelli, Marco, von Rafz, in Affoltern am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzi, Joachim, von Mirchel, in Geroldswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Marc, von Schnottwil, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Marcel, von Vorderthal, in Mörschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.