Reports for Luzia Moser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Luzia Moser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4456984, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Wohlfahrtsstiftung der Rotzinger AG, in Kaiseraugst, CH-400.7.000.562-0, Fürsorge für die Arbeitnehmer der Stifterin und ihre Hinterbliebenen bei Alter, Tod, Invalidität, Krankheit, Unfall und unverschuldeter Notlage,, Stiftung (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2005, S. 2, Publ. 3086998).
Name neu:
Wohlfahrtsstiftung der Rotzinger AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 12.10.2007 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Luzia, von Diessbach bei Büren, in Kaiseraugst, Präsidentin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rotzinger, Othmar, von Kaiseraugst, in Rheinfelden, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4317190, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Rotzinger AG, in Kaiseraugst, CH-400.3.000.458-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2007, S. 2, Publ. 4039486).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Luzia, von Diessbach bei Büren, in Kaiseraugst, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Martin, von Baden, in Bad Zurzach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Doess, Philippe, von Genève, in Olsberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberkofler, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Arisdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Philipp, Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Grenzach-Wyhlen (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rheinfelden (D), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 3086998, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Wohlfahrtsstiftung der Rotzinger AG, in Kaiseraugst, CH-400.7.000.562-0, Stiftung (SHAB Nr. 93 vom 14.05.2004, S. 3, Publ. 2261632).
Domizil neu:
c/o Rotzinger AG, Landstrasse 71, 4303 Kaiseraugst, [behördliche Aenderung].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rotzinger, Hans, von Kaiseraugst, in Kaiseraugst, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Siewert, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Wyhlen (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Luzia, von Diessbach bei Büren, in Kaiseraugst, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rotzinger, Othmar, von Kaiseraugst, in Rheinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.