Reports for Jörg Hans Moser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Jörg Hans Moser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006112109, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Porta al Paradiso AG, finora in Ittigen, CHE-385.328.427, società anonima (Nr. FUSC 23 del 02.02.2024, Pubbl. 1005950914).
Statuti modificati:
15.07.2024.
Nuova sede:
Ascona.
Nuovo recapito:
Strada del Rondonico 62, 6612 Ascona.
Nuovo scopo:
La società ha per scopo l'acquisto, la vendita, la costruzione, l'amministrazione e la locazione di beni immobili e terreni, l'acquisizione, la detenzione, l'amministrazione e la vendita di partecipazioni in società in Svizzera e all'estero, in particolare in società immobiliari, e la fornitura di tutti i servizi connessi. La società può costituire succursali in Svizzera e all'estero, acquisire partecipazioni in altre società in Svizzera e all'estero, acquisire o fondersi con società simili o collegate, acquisire, gestire e vendere immobili e concludere tutte le transazioni e i contratti idonei a promuovere lo scopo della società o che sono direttamente o indirettamente collegati ad esso.
Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono in forma scritta.
Nuova limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità delle azioni nominative è limitata dallo statuto. Secondo dichiarazione del 10.12.2020 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. [finora: Gemäss Erklärung vom 10.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Nuove persone iscritte o modifiche:
Moser, Jörg Hans, da Biel/Bienne, in Ittigen, presidente, con firma individuale [finora: Moser, Jörg];
Moser, Pascal Yves, da Biel/Bienne, in Burgdorf, membro, con firma collettiva a due [finora: Moser, Pascal];
Giliberti-De Stefano, Sandra, da Hasle bei Burgdorf, in Burgdorf, con firma collettiva a due [finora: Giliberti, Sandra].
Publication number: HR02-1005950925, Commercial Registry Office Berne, (36)
Steger & Lampart AG, in Ittigen, CHE-100.313.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2023, Publ. 1005850733). [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sauter, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanzenried, Jürg, von Münsingen, in Oberdiessbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Jörg, von Biel/Bienne, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Moser, Pascal, von Biel/Bienne, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jungo, Ivo, von Fribourg, in Ueberstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005950877, Commercial Registry Office Berne, (36)
GLW Baugesellschaft für Lebensgefühl und Wohnkomfort GmbH, in Ittigen, CHE-103.529.898, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2023, Publ. 1005919866).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sauter, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanzenried, Jürg, von Münsingen, in Oberdiessbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Jörg, von Biel/Bienne, in Ittigen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Moser, Pascal, von Biel/Bienne, in Burgdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jungo, Ivo, von Fribourg, in Ueberstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.