Reports for Beat Moser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Beat Moser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3777305, Commercial Registry Office Berne, (36)
'Organisation der Schweizerischen Stromverbundunternehmen' (Swisselectric), in Bern, CHE-109.996.844, Verein (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2017, Publ. 3376755).
Name neu:
'Organisation der Schweizerischen Stromverbundunternehmen' (Swisselectric) in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Eversheds Sutherland AG, Schwanengasse 1, 3011 Bern. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.06.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walo, Andrew Dr., von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staiblin, Jasmin Simone, deutsche Staatsangehörige, in Bäch SZ (Freienbach), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Felix Dr., von Winterthur, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heiz, Andreas, von Uetikon am See, in Boppelsen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wider, Michael, von Düdingen, in Düdingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Beat, von Niederglatt, in Madetswil (Russikon), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nufer, Marc, von Amriswil, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3772369, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Nuklearforum Schweiz, bisher in Bern, CHE-104.038.290, Verein (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2017, Publ. 3330739).
Statutenänderung:
17.05.2017.
Sitz neu:
Olten.
Domizil neu:
Frohburgstrasse 20, 4600 Olten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hacker, Sönke, deutscher Staatsangehöriger, in Herznach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirt, Peter, von Zetzwil, in Gontenschwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänggi, Philipp Andreas, von Rickenbach (SO), in Rickenbach (SO), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Beat, von Niederglatt, in Russikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plaschy, Dr. Michaël, von Inden, in Ollon, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Roland, von Bad Zurzach, in Leuggern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scholl, René, deutscher Staatsangehöriger, in Vordemwald, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-414.946.954), in Burgdorf, Revisionsstelle.
Publication number: 934255, Commercial Registry Office Berne, (36)
Nuklearforum Schweiz, in Bern, CH-035.6.017.421-6, Verein (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2013, Publ. 7157394).
Statutenänderung:
15.05.2013.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung.].Organisation neu: [Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chawla, Rakesh Prof. Dr., von Windisch, in Windisch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Miazza, Patrick Dr., von Chêne-Bourg, in Mur VD, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nöggerath, Johannis Dr., von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Resele, Georg Dr., von St. Gallen, in Untersiggenthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Romer, Arturo Prof. Dr., von Benken SG, in Minusio, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Beat, von Niederglatt, in Madetswil (Russikon), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pautz, Andreas Prof. Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Brugg AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Saxer, Martin, von Glarus, in Cressier FR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Streit, Marco Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Parmar, Yogesh, schwedischer Staatsangehöriger, in Ennetbaden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.