Reports for Sandra Moor
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Sandra Moor
Holdings
Newest SOGC notifications: Sandra Moor
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005952236, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Arche Thun, in Thun, CHE-109.574.325, Stiftung (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2022, Publ. 1005465506).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riesen, Marc, von Schwarzenburg, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moor, Sandra, von Vordemwald, in Steffisburg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Grünigen, Markus, von Saanen, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Münger, Andreas, von Wohlen bei Bern und Bern, in Hünibach (Hilterfingen), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Niklaus, Katrin, von Hindelbank, in Steffisburg, Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyss-Ecker, Juliana, von Lauterbrunnen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004913531, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Arche Thun, in Thun, CHE-109.574.325, Stiftung (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2019, Publ. 1004748023).
Domizil neu:
Bälliz 67, 3600 Thun.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Rolf Walter, von Rüegsau, in Thun, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Matthias, von Guttannen, in Thun, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moor, Sandra, von Vordemwald, in Steffisburg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Grünigen, Markus, von Saanen, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR01-1004861520, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Power Znüni Beck AG, in St. Gallen, CHE-200.428.646, Zürcher Strasse 499, 9015 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.03.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Bäckerei-, Catering- und Gastronomiebetrieben, sowie den Handel von Gegenständen aller Art in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke, beschränkte dingliche Rechte und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Bäckerei Moor, in St. Gallen, gemäss Vertrag vom 17.03.2020 und Übernahmebilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 346'326.58 und Passiven von CHF 62'458.08, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 183'868.50 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Moor, Peter, von Vordemwald, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Moor, Sandra, von St. Gallen und Vordemwald, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
sgt controlling ag (CHE-115.763.952), in St. Gallen, Revisionsstelle.