Reports for Jean-Jacques Monbaron
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jean-Jacques Monbaron
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4680934, Commercial Registry Office Valais
QUTU Sàrl, à Martigny, CH-621.4.007.458-7, société à responsabilité limitée (FOSC no 155 du 14.08.2007, p. 14, publ. 4065072).
Modification des statuts:
4.09.2008.
Nouvelle adresse:
c/o Fiducor Sàrl, Av. de la Gare 19, 1920 Martigny.
Nouveau but:
prestation de services dans le domaine internet, conseil en matière de communication et toutes activités convergentes (cf statuts).
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Communications:
Communications de la société aux associés par écrit ou par courriel. Statuts adaptés au nouveau droit.
Personne et signature radiée:
Monbaron, Jean-Jacques, de Les Genevez JU, à Fontaines NE, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 2'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Corbillon, Victor, citoyen espagnol, à Martigny, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 2'000.--.
Publication number: 4065072, Commercial Registry Office Valais
QUTU Sàrl, à Martigny, CH-621.4.007.458-7, c/o FIDUCOR Sàrl, Av. de la Gare 5, 1920 Martigny, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
26.07.2007.
But:
établissement d'un site internet dédié aux rencontres entre personnes de tout sexe ou âge, origine ou nationalité;
mise en oeuvre à cet effet d'un réseau médiatique en relation avec la presse écrite, radiophonique ou télévisuelle européenne;
création d'une base de données en relation avec ses membres;
organisation de tout événement, exposition, forum en relation avec son but;
toute opération mobilière, immobilière ou commerciale convergente à ses buts.
Capital social:
CHF 20'000.--.
Organe de publication:
FOSC. Capital social entièrement libéré.
Personnes inscrites:
Monbaron, Jean-Jacques, de Les Genevez JU, à Fontaines NE, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 2'000.--;
Kaplan, Cem, citoyen turc, à Eminonu Istanboul (Turquie), associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 9'000.--;
Kaplan, Lale, citoyenne turque, à Eminonu Istanboul (Turquie), associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 9'000.--.
Publication number: 3866414, Commercial Registry Office Valais
Metek Metal-Tech SA, à Sion, CH-626.3.009.533-3, commerce de métaux et produits chimiques ainsi que la fabrication de produits chimiques tels que poudre de métal et produits de métal, société anonyme (FOSC no 176 du 12.09.2005, p. 18, publ. 3013234).
Nouvelle adresse:
Chemin des Collines 10, 1950 Sion.
Personne et signature radiée:
Monbaron, Jean-Jacques, de Les Genevez JU, à Fontaines NE, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Rossier, Kathleen, de Salins et Riddes, à Conthey, membre, avec signature collective à deux avec le président.