Reports for Giuseppe Gino Molteni
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Giuseppe Gino Molteni
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4069617, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Bernard AG, in Basel, CHE-107.259.002, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2015, Publ. 2496469).
Domizil neu:
c/o Konkursamt Basel-Stadt, Bäumleingasse 5, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Molteni, Giuseppe Gino, von Zunzgen, in Sissach, Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Groth, Daniel, von Reinach (BL), in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häuptli, Matthias, von Biberstein, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Gerhard, von Basel, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3884901, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Zihlmann Records AG, in Basel, CHE-353.259.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2017, Publ. 3851561). Mit Erklärung vom 25.10.2017 wurde das Vorliegen der Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision bestätigt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streicher & Brotschin Revision AG (CHE-114.014.919), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Groth, Daniel, von Reinach (BL), in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Molteni, Giuseppe, von Zunzgen, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3814353, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Zihlmann Records AG, in Basel, CHE-353.259.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2017, Publ. 3530069).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Molteni, Giuseppe Gino, von Zunzgen, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Groth, Daniel Heinz, von Reinach (BL), in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Thomas, von Liestal, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].