Reports for Sylvie Moix
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Sylvie Moix
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005899264, Commercial Registry Office Valais, (626)
Le Beausite Anniviers Sàrl, à Anniviers, CHE-483.146.376, société à responsabilité limitée (No. FOSC 117 du 20.06.2023, Publ. 1005773354).
Inscription ou modification de personne(s):
Mabillard, Glen, de Grimisuat, à Anniviers, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Savièse, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 99 parts sociales de CHF 100.00];
Moix, Sylvie, de Vex, à Vex, associée, sans droit de signature, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Moix, Tiffany Marie, de Saint-Martin (VS), à Anniviers, gérante, avec signature individuelle [précédemment: à Veysonnaz, associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 101 parts sociales de CHF 100.00].
Publication number: 4882438, Commercial Registry Office Valais
Baroque Café Sàrl, à Sion, CH-626.4.004.456-0, société à responsabilité limitée (FOSC no 141 du 24.07.2007, p. 17, publ. 4038976).
Modification des statuts:
3.11.2008.
Nouveau but:
l'exploitation du café-restaurant 'Baroque Café', avec toutes les activités convergentes (cf. statuts pour but complet).
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption :
pour les détails, voir les statuts.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
communication aux associés: par écrit ou par courriel.
Personnes et signatures radiées:
Clivaz, Dominique, de Sion et Randogne, à Sion, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 11'000.--;
Guillot, Jean-Louis, citoyen français, à Conthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 8'000.--;
Sermier, Jean-Marc, de Arbaz, à Conthey, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Moix, Sylvie, de Saint-Martin VS et Vex, à Vex, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.--. Selon déclaration de la gérante du 03.11.2008, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].