Reports for Thomas Mörgeli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Mörgeli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004546108, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Sport- und Mehrzweckhalle Frohberg Stäfa, in Stäfa, CHE-105.301.596, Stiftung (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2015, Publ. 2290481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niedermann, Verena, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hollenstein-Humer, Claudia, von Zürich und Mosnang, in Stäfa, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mörgeli, Thomas, von Schlatt ZH, in Stäfa, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Santmann Treuhand- und Revisions-AG (CHE-106.983.851), in Stäfa, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietziker Gadola, Jeannette, von Oetwil am See, in Stäfa, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Feldmann, Fritz, von Glarus Nord, in Stäfa, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Utz, Andreas, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dürst Treuhand AG (CHE-106.955.599), in Rüti (ZH), Revisionsstelle.
Publication number: 5861210, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
ENAS (European Network of Academic Sports Services), in Basel, CH-270.6.000.533-3, Verein (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2008, S. 7, Publ. 4740514).
Statutenänderung:
07.11.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lynen, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Aachen (DE), Präsident, mit Kollketivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten des Vorstandes oder mit dem Kassier;
Clijsters, Jos, belgischer Staatsangehöriger, in Neupré (BE), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes;
Mörgeli, Thomas, von Schlatt ZH, in Stäfa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Kassier des Vorstandes.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mosley, Neil, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in London (UK), Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes];
Robert, Bertrand, von La Chaux-de-Fonds, in St-Aubin-Sauges, Mitglied des Vorstandes und Generalsekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Cuppen, Rob, niederländischer Staatsangehöriger, in Nijmegen (NL), Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Lopes, Duarte, portugiesischer Staatsangehöriger, in Belas (PT), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Radmilovic, Pika, slowenische Staatsangehörige, in Kungota (SI), Mitglied des Vorstandes;
Stöter, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Braunschweig (DE), Mitglied des Vorstandes.
Publication number: 4740514, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
ENAS (European Network of Academic Sports Services), in Basel, CH-270.6.000.533-3, Verein (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2004, S. 4, Publ. 2537590).
Statutenänderung:
11.11.2006, 10.11.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Obrist, Marco, von Urmein, in Muttenz, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mörgeli, Thomas, von Schlatt ZH, in Stäfa, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Kassier des Vorstandes;
Mosley, Neil, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes.