Reports for Roger Mock
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Roger Mock
Holdings
Newest SOGC notifications: Roger Mock
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005708641, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 42 vom 01.03.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 2'196 vom 24.02.2023 Tschirky AG, in Schmerikon, CHE-105.812.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2023, Publ. 1005690303).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mock, Roger, von Schwellbrunn, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Winterthur].
Publication number: HR02-1005690303, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Tschirky AG, in Schmerikon, CHE-105.812.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2021, Publ. 1005310589).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschirky, Karl, von Mels, in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bagno, Dario, von Schmerikon, in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mock, Roger, von Schwellbrunn, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004560623, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Johnson Controls Systems & Service GmbH, in Bassersdorf, CHE-103.545.259, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2018, Publ. 1004494065).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiebel, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Reichenburg, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mock, Roger, von Schwellbrunn, in Uznach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].