Reports for Hermann Mitterlechner
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hermann Mitterlechner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005220158, Commercial Registry Office Zug, (170)
ArgoGlobal SE, St. Julians, Zweigniederlassung Zürich, bisher in Zürich, CHE-403.504.256, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2019, Publ. 1004655408).
Hauptsitz in:
St. Julians MT.
Firma neu:
ArgoGlobal SE, St. Julians, Zweigniederlassung Cham.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ArgoGlobal SE, St. Julians, Cham Branch).
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
c/o PRS Prime Re Services AG, Gewerbestrasse 6, 6330 Cham.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Mori, Jan, von Kallnach, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nebel, Rolf, von Zürich, in Horw, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Mitterlechner, Hermann, österreichischer Staatsangehöriger, in Sliema (MT), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005027472, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Argonaut Services GmbH, in Zürich, CHE-115.747.350, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004664441).
Firma neu:
Argonaut Services GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Argonaut Services S.à.r.l. en liquidation) (Argonaut Services LLC in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.10.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mitterlechner, Hermann, österreichischer Staatsangehöriger, in Sliema (MT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Thommen, Andreas Jason, von Niederdorf, in Bellikon, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004664441, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Argonaut Services GmbH, in Zürich, CHE-115.747.350, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3921593).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sartorius, Bodo, deutscher Staatsangehöriger, in Frechen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ARGOGLOBAL HOLDINGS (MALTA) LIMITED, in St. Julians (MT), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ArgoGlobal Holding Ltd., in Sliema (MT)];
Mitterlechner, Hermann, österreichischer Staatsangehöriger, in Sliema (MT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.