Reports for Andreas Minder
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Andreas Minder
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Minder
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005033211, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wirth Getreide AG, in Grossaffoltern, CHE-432.114.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2018, Publ. 1004494215). Gemäss Erklärung vom 16.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sidus Treuhand AG (CHE-106.388.482), in Lyss, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minder, Andreas, von Huttwil, in Scheuren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lauper, Hans Peter, von Seedorf (BE), in Wiler b. Seedorf (Seedorf (BE)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004550761, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wirth Veredelungs AG, in Grossaffoltern, CHE-334.080.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2013, Publ. 7002474).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth, Hans Peter, von Seeberg, in Suberg (Grossaffoltern), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minder, Andreas, von Huttwil, in Scheuren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauper, Hans Peter, von Seedorf (BE), in Wiler b. Seedorf (Seedorf (BE)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schafroth, Hans Peter, von Lützelflüh, in Bellmund, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1073237, Commercial Registry Office Berne, (36)
TCPoint AG, in Worben, CH-053.3.006.962-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2010, S. 4, Publ. 5595660).
Statutenänderung:
11.06.2013.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.06.2013 werden 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 30.08.2013 festgestellt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Minder, Andreas, von Huttwil, in Scheuren, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürst, Robert, von Glarus Nord, in Niederbipp, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Mühlehorn, Mitglied mit Einzelunterschrift].