Reports for Adrian Ulrich Minder
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Adrian Ulrich Minder
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4017083, Commercial Registry Office Berne, (36)
AFM Adrian + Françoise Minder, in Muri bei Bern, CHE-112.914.640, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2017, Publ. 3661171).
Firma neu:
AFM Minder.
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens der Gesellschafterin Françoise Marguerite Minder-Graz aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Adrian Ulrich Minder führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelkaufmann fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Minder-Graz, Françoise Marguerite, von Huttwil, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minder, Adrian Ulrich, von Huttwil, in Bern, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3661171, Commercial Registry Office Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 71 vom 11.04.2017, publizierten TR-Eintrags Nr. 5'630 vom 06.04.2017 AFM Adrian + Françoise Minder, in Muri bei Bern, CHE-112.914.640, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2017, Publ. 3461645).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minder, Adrian Ulrich, von Huttwil, in Bern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [nicht: unbekannte Staatsangehörigkeit].
Publication number: 3368290, Commercial Registry Office Berne, (36)
Adrian + Françoise Minder, in Hilterfingen, CH-092.2.017.673-1, Schlüsselackerweg 7, 3652 Hilterfingen, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
1.11.2005.
Zweck:
Handel mit und Reparaturen von Trinkwasseraufbereitungsgeräten und Zubehör, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Trinkwasser- und Lebensmittelanalyse.
Eingetragene Personen:
Minder, Adrian Ulrich, von Huttwil, in Hilterfingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Minder-Graz, Françoise Marguerite, von Huttwil, in Hilterfingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.