Reports for Mattia Michele Mezza
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Mattia Michele Mezza
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004792739, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Sofinol SA, in Manno, CHE-106.354.649, società anonima (Nr. FUSC 170 del 04.09.2019, Pubbl. 1004709148).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Marra, Marco, cittadino italiano, in Lugano, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Mezza, Mattia Michele, da Bernex, in Figino (Lugano), con firma collettiva a due.
Publication number: 1843989, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Oleificio Sabo, in Manno, CHE-106.666.706, società anonima (FUSC no. 62 del 02.04.2013, Pubbl. 7128612).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Cè, Antonio, da Lugano, in Viganello, direttore, con firma collettiva a due;
Mezza, Mattia, da Bernex, in Barbengo (Lugano), direttore, con firma collettiva a due;
Frey, Andreas, da Winterthur, in Roggwil, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Sertori, Patrick Jean Daniel, da Melide, in Melide, direttore, con firma collettiva a due;
Lehner, Thomas Alfred, da Rorschacherberg, in Romanshorn, con firma collettiva a due.
Publication number: 6634516, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
SABO Specialities AG, in Horn, CH-514.3.005.176-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2011, S. 0, Publ. 6063718).
Statutenänderung:
03.04.2012.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB, oder - wenn die Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind - durch eingeschriebenen Brief, Telefax oder elektronisch, wenn der Aktionär dem zugestimmt hat. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 03.04.2012 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bordoni, Stefania, von Sembrancher, in Viganello, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cé, Antonio, von Lugano, in Viganello (Lugano), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schirinzi, Maurizio, von Turbenthal, in Au SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cè, Rossella, von Lugano, in Viganello (Lugano), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mezza, Mattia, von Bernex, in Barbengo (Lugano), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
SWA Swiss Auditors AG (CH-053.3.017.108-5), in Hünenberg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bordoni, Gian Carlo Alfredo, von Sembrancher, in Viganello (Lugano), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Bordoni, Giancarlo, in Viganello, Präsident und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].