Reports for Tobias Urs Meyer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Tobias Urs Meyer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006093363, Commercial Registry Office Zurich, (20)
bb trading werbeartikel ag, in Dietikon, CHE-102.252.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2023, Publ. 1005838620).
Statutenänderung:
17.07.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldvogel, Christian, von Genève, in Luins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Tobias Urs, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Eglisau].
Publication number: HR02-1006093467, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Protrade Beteiligungen AG, in Dietikon, CHE-294.093.323, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2023, Publ. 1005800897).
Statutenänderung:
17.07.2024.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldvogel, Christian, von Genève, in Luins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Tobias, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Eglisau].
Publication number: HR02-1005337498, Commercial Registry Office Zurich, (20)
bb trading werbeartikel ag, in Dietikon, CHE-102.252.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2021, Publ. 1005280512).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinwald, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Tobias Urs, von Zürich, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].