Reports for Thomas Martin Meyer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Martin Meyer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3934417, Commercial Registry Office Aargau, (400)
NiceLife Distribution AG, in Rudolfstetten-Friedlisberg, CHE-107.612.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2015, Publ. 2369175).
Firma neu:
NiceLife Distribution AG, in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.12.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Thomas, von Villmergen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3293137, Commercial Registry Office Berne, (36)
topVAC GmbH, in Heimberg, CHE-109.461.589, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2009, Publ. 4899512).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Festor, Beat, von Huttwil, in Uetendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Jegerlehner, Heinz Peter, von Walkringen, in Steffisburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ERME AG SWISS VACUUM SOLUTIONS (CHE-107.958.933), in Rudolfstetten (Rudolfstetten-Friedlisberg), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Meyer, Roger, von Villmergen, in Rudolfstetten (Rudolfstetten-Friedlisberg), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Thomas Martin, von Villmergen, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2078385, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Erme AG Vakuumtechnik, in Rudolfstetten-Friedlisberg, CHE-107.958.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2011, Publ. 6257742).
Statutenänderung:
11.03.2015, 17.03.2015.
Firma neu:
ERME AG SWISS VACUUM SOLUTIONS.
Domizil neu:
Grossmattstrasse 25, 8964 Rudolfstetten-Friedlisberg.
Zweck neu:
Entwicklung, Produktion von, Handel mit, Verkauf, Reparatur und Wartung von Vakuumiermaschinen, Verpackungsmaschinen, Vakuumtechnik anderer Art inkl. deren Bestandteile und Zubehör sowie elektrischen Kochgeräten (inkl. elektrischer Thermalisierer und Warmhaltegeräte für Speisen) sowie Handel mit und Verkauf von Gefrierbeuteln und andern Verpackungsbeuteln jeglicher Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Ernst, von Villmergen, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Rita, von Villmergen, in Rudolfstetten-Friedlisberg, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Thomas, von Villmergen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Roger, von Villmergen, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].