Reports for Ruben Meyer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ruben Meyer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006034719, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Verein pflegimuri, in Muri (AG), CHE-101.996.697, Verein (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2023, Publ. 1005822214).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Dennis, von Eggiwil, in Küssnacht (SZ), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Ruben, von Root, in Hochdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rey, Verena Iris, von Birrhard, in Buttwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strebel, Bruno Paul, von Muri (AG), in Muri (AG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Manfred, von Schübelbach, in Wohlen (AG), stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005736484, Commercial Registry Office Berne, (36)
ARTISET, in Bern, CHE-337.760.302, Verein (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2022, Publ. 1005625553).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grädel, Mireille, von Huttwil, in Schliern b. Köniz (Köniz), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Ruben, von Root, in Urswil (Hochdorf), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antonello, Sandro, von Meinisberg, in Biel/Bienne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geisseler, Helena, von Dagmersellen, in Meggen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005389776, Commercial Registry Office Berne, (36)
ARTISET, in Bern, CHE-337.760.302, Verein (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2021, Publ. 1005326709).
Statutenänderung:
03.11.2021.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven des Vereins CURAVIVA - Verband Heime und Institutionen Schweiz in Bern (CHE-112.120.344), gemäss Fusionsvertrag vom 14.10.2021 und Bilanz per 30.06.2021. Aktiven von CHF 17'778'000.00 und Fremdkapital von CHF 5'889'000.00 gehen auf den übernehmenden Verein über. Die Mitglieder des übertragenden Vereins werden zu Mitgliedern des übernehmenden Vereins.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven des Vereins INSOS Schweiz in Bern (CHE-109.375.518), gemäss Fusionsvertrag vom 14.10.2021 und Bilanz per 30.06.2021. Aktiven von CHF 3'193'238.93 und Fremdkapital von CHF 2'157'701.19 gehen auf den übernehmenden Verein über. Die Mitglieder des übertragenden Vereins werden zu Mitgliedern des übernehmenden Vereins.
Domizil neu:
Zieglerstrasse 53, 3007 Bern.
Mittel neu:
Mittel: Jahresbeiträge der Mitglieder;
Leistungen, Beiträge und Subventionen der öffentlichen Hand und Dritter;
Erlöse aus Kursen und Dienstleistungen;
Spenden, Legate, Zuwendungen;
Zinsen und sonstige Erträge;
weitere Einnahmen. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streiff-Feller, Marianne, von Thun, in Urtenen-Schönbühl, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrli, Laurent, von Montreux, in Glion (Montreux), Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Beat, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernasconi, Maria Verena, von Lancy, in Grand-Lancy (Lancy), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Camus, Marco, von Cazis, in Embrach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Domenig, Dagmar Dr., von Tamins, in Olten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Domenig, Dagmar, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Innocenti, Matteo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Rolf, von Basel, in Oberägeri, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borsotti, Marco, von Davos, in Minusio, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Glauser Uelfeti, Jolanda Franziska, von Urtenen-Schönbühl, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grädel, Mireille, von Huttwil, in Schliern b. Köniz (Köniz), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höchli, Daniel, von Klingnau, in Wabern (Köniz), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leser, Markus Dr., von Maisprach, in Maisprach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Löw, Geoff, von Biel-Benken, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Ruben, von Root, in Urswil (Hochdorf), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rumo Wettstein, Cornelia, von Giffers, in Lugnorre (Mont-Vully), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saxenhofer, Peter, von Köniz, in Spiegel b. Bern (Köniz), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strebel, Eva, von Buttwil, in Oftringen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weder, Monika , von Au (SG), in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle.