Reports for Peter Rudolf Meyer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Rudolf Meyer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005731420, Commercial Registry Office Zug, (170)
Andi AG, bisher in Liestal, CHE-454.761.622, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005173407).
Statutenänderung:
29.03.2023.
Sitz neu:
Oberägeri.
Domizil neu:
c/o KT Krähenbühl Treuhand GmbH, Sprützehusweg 6, 6315 Alosen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und das Consulting für Unternehmen und Privatpersonen in genehmigungsfreien Bereichen, das Erbringen von Dienstleistungen im Immobilienbereich, den Erwerb und den Handel mit genehmigungsfreien Werbemitteln und technischen Geräten, die Erstellung und Verbreitung von Fortbildungskursen für Erwachsene sowie die Verwaltung eigenen Vermögens. Die Gesellschaft kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Peter Rudolf, von Pratteln, in Füllinsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krähenbühl, Marco, von Trub, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005594001, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
DeinHof GmbH, in Liestal, CHE-472.644.003, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2021, Publ. 1005109898).
Firma neu:
DeinHof GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.10.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Peter Rudolf, von Pratteln, in Füllinsdorf, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1005109898, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
DeinHof GmbH, in Liestal, CHE-472.644.003, Grammetstrasse 14, 4410 Liestal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.02.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Internet-Plattform für den Handel mit landwirtschaftlichen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 09.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Meyer Consulting AG (CHE-475.183.719) [ CH-280.3.017.722-0], in Liestal, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Meyer, Peter Rudolf, von Pratteln, in Füllinsdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.