Reports for Manuel Meyer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Manuel Meyer
Holdings
Newest SOGC notifications: Manuel Meyer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005670445, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Käsereigenossenschaft Schlierbach-Krumbach, in Schlierbach, CHE-102.422.358, Genossenschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2012, S.0, Publ. 6547652).
Domizil neu:
c/o Bruno Arnold, Chäppelifeld 1, 6231 Schlierbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidlin, Thomas, von Schlierbach, in Schlierbach, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger-Häfliger, Franz, von Schlierbach, in Schlierbach, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Hanspeter, von Geuensee, in Geuensee, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Alfred, von Schlierbach, in Schlierbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfenniger, Hanspeter, von Schlierbach, in Schlierbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidlin, Leonz, von Geuensee, in Geuensee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Martin, von Triengen, in Triengen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Marcel, von Wikon, in Wikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Manuel, von Knutwil, in Knutwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Renggli, Markus, von Schenkon, in Schenkon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Arnold, Martina, von Geuensee, in Geuensee, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005627757, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Käsereigenossenschaft Knutwil, in Knutwil, CHE-100.695.017, Genossenschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2022, Publ. 1005412291).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Knutwil in Liquidation. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 28.09.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Manuel, von Knutwil, in Knutwil, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frei, Josef, von Triengen, in Triengen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Gartenmann, Emil, 1956, von Knutwil und Kriens, in Knutwil, Mitglied der Verwaltung, Kassier, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Publication number: HR02-1005412291, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Käsereigenossenschaft Knutwil, in Knutwil, CHE-100.695.017, Genossenschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2018, Publ. 4019881).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Marcel, von Wikon, in Wikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Manuel, von Knutwil, in Knutwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Frei, Josef, von Triengen, in Triengen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.