Reports for Dr. Christoph Meyer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Dr. Christoph Meyer
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Christoph Meyer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005803425, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Infors AG, in Bottmingen, CHE-107.906.586, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2023, Publ. 1005776622).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Dr. Christoph, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005157781, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Infors AG, in Bottmingen, CHE-107.906.586, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2021, Publ. 1005107788).
Statutenänderung:
31.03.2021. Mit Generalversammlungsbeschluss vom 31. März 2021 wurde das Dividendenvorrecht für die Vorzugsaktie erhöht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knauer, Vera Martina, deutsche Staatsangehörige, in Nürnberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Dr. Christoph, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss Fedele, Simone, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühner, Lucas, von Basel, in Bottmingen, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3290831, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Stiftung Kinderheim Lindenberg, in Basel, CHE-112.226.787, Stiftung (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2016, Publ. 2789651).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jauslin, Mirjam, von Muttenz, in Muttenz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Dr. Christoph, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Küssnacht SZ].