Reports for André Messerli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: André Messerli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3712989, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
LEIKREX Holding AG, in Olten, CHE-197.892.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 11.05.2015, Publ. 2145379).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messerli, André, von Stocken-Höfen, in Wangen bei Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüchinger, Benedikt, von Oberriet (SG), in Herzogenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2145379, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
LEIKREX Holding GmbH, in Olten, CHE-197.892.946, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2013, Publ. 7010988).
Statuten neu:
04.05.2015, 04.05.2015, 04.05.2015.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Das Stammkapital wurde vorgängig durch Verrechnung einer Forderung von CHF 14'500.00 und in bar von CHF 1'014'500.00 auf CHF 100'000.00 erhöht. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 04.05.2015 und Bilanz per 28.02.2015 mit Aktiven von CHF 167'786.49 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 146'444.55 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 510 Namenktien zu CHF 100.00 und 490 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien).
Firma neu:
LEIKREX Holding AG.
Zweck neu:
Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen aller Art. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, ferner auch ohne angemessene Gegenleistung Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, insbesondere mit ihren Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten stellen, ferner im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
510 Namenaktien zu CHF 100.00 und 490 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail, im Fall von Namenaktionären an deren letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse, im Fall von Inhaberaktionären an deren Adressen, soweit diese dem Verwaltungsrat bekannt sind.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Statutarische Vorrechte neu:
Vorzugsaktien: Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].[gestrichen: Mit Erklärung vom 04.01.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Messerli, André, von Stocken-Höfen, in Wangen bei Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Dr. Remo, österreichischer Staatsangehöriger, in Niederteufen (Teufen AR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gassner, Christoph Stefan, von Amsoldingen, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüchinger, Benedikt, von Oberriet SG, in Schliern bei Köniz (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle.