Reports for Thomas Manfred Merz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Thomas Manfred Merz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004498353, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Supervise Consulting GmbH, in Ennetbürgen, CHE-405.002.882, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2014, Publ. 1411209).
Statutenänderung:
09.11.2018.
Sitz neu:
Stans.
Domizil neu:
Milchbrunnenstrasse 1, 6370 Stans.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Thomas Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Stans, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Ennetbürgen].
Publication number: 1411209, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Supervise Consulting GmbH, in Ennetbürgen, CHE-405.002.882, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2013, Publ. 7114596).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abel Merz, Ursula Ruth, amerikanische Staatsangehörige, in Ennetbürgen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Thomas Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbürgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 6256442, Commercial Registry Office Zug, (170)
Matratzen Trend GmbH, in Cham, CH-170.4.010.607-9, Zugerstrasse 49, 6330 Cham, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.06.2011.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art, Import, Export, Kauf und Verkauf jeglicher Produkte;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 29.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Merz, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbürgen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.