Reports for André Mermoud
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name André Mermoud
Holdings
Newest SOGC notifications: André Mermoud
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005222387, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation Les Enfants de MAFLI, à Ayent, CHE-109.528.779, fondation (No. FOSC 96 du 20.05.2019, Publ. 1004634086).
Nouvelle adresse:
c/o Heidi Michelet-Schoch, Rue des Trembles 19, 1966 Fortunau (Ayent).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hagin, Roger, de Bern, à Saint-Légier-La Chiésaz, président, avec signature collective à deux;
Ambresin, Aude, de Ollon, à Lausanne, vice-présidente, avec signature collective à deux avec le président;
Mermoud, André, de Montilliez, à Lausanne, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Michelet-Schoch, Heidi, de Nendaz, à Ayent, présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec le président];
Bischoff, Gilbert Olivier, de Lauterbrunnen, à Ferreyres, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec la présidente;
Geiger, Bastien, de Guttet-Feschel, à Savièse, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec la présidente [précédemment: membre, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président];
Clerc, Philippe, de Gibloux, à Genève, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec la présidente [précédemment: membre du conseil de fondation, caissier, avec signature collective à deux avec le président];
Fischer-Lack, Marina, de Kappel (SO), à La Tour-de-Peilz, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec la présidente;
Le Maguet, Olivier Robert Jean, de Port-Valais, à Port-Valais, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec la présidente;
Musy, Myriam Paulette, de Chexbres, à Montreux, membre, avec signature collective à deux avec la présidente [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec le président];
Mérot, Jean-Pierre Joseph, de Gland, à Gland, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec la présidente;
Schauff, Franziska Xaveria, de Bern, à Lutry, membre du conseil de fondation, trésorière, avec signature collective à deux avec la présidente.
Publication number: 2669979, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation Les Enfants de MAFLI, à Sion, CHE-109.528.779, fondation (No. FOSC 153 du 12.08.2013, Publ. 1023377).
Modification de l'acte de fondation:
04.11.2015.
Nouveau siège:
Ayent.
Nouvelle adresse:
c/o Heidi Michelet-Schoch, Rue des Trembles 19, 1966 Fortunoz (Ayent).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Favre, Christian, de Vex, à Vex, président, avec signature individuelle;
Nanchen, Christian, de Lens, à Sierre, membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec un membre.
Inscription ou modification de personne(s):
Hagin, Roger, de Bern, à Saint-Légier-La Chiésaz, président, avec signature collective à deux [précédemment: membre avec signature collective à deux avec un membre];
Ambresin, Aude, de Ollon, à Lausanne, vice-présidente, avec signature collective à deux avec le président;
Geiger, Bastien, de Guttet-Feschel, à Savièse, membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: à Sion, membre avec signature collective à deux avec un membre];
Thonney, Jean François, de Genève, à Pully, membre et caissier, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre avec signature collective à deux avec un membre];
Musy, Myriam Paulette, de Chexbres, à Montreux, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Michelet-Schoch, Heidi, de Nendaz, à Ayent, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Mermoud, André, de Montilliez, à Lausanne, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Clerc, Philippe, de Rossens FR, à Genève, membre, avec signature collective à deux avec le président.