Reports for Murat Mengücek
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Murat Mengücek
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005511385, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Murat Transporte GmbH, bisher in Basel, CHE-189.069.086, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2022, Publ. 1005439737).
Statutenänderung:
27.06.2022.
Firma neu:
Speedy Takeaway GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Gelterkinden.
Domizil neu:
Sissacherstrasse 1, 4460 Gelterkinden.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Transporte von Gütern und damit zusammen hängende Transportdienstleistungen, Lagerung von Waren im Auftrag Dritter, Handel mit Waren aller Art, insbesondere für Transporte sowie das Führen eines Gastronomiebetriebes, Take away, Partyservices und Hauslieferdienstes sowie die Erbringung von Dienstleistungen und den Handel mit Waren im Gastronomiebereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld- oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mengücek, Murat, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yasar, Özgür, von Liestal, in Liestal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR01-1005439737, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Murat Transporte GmbH (Murat Transporte Sàrl) (Murat Transporte Sagl) (Murat Transporte LLC), in Basel, CHE-189.069.086, Münsterberg 1, 4051 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.03.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Transporte von Gütern und damit zusammen hängende Transportdienstleistungen, Lagerung von Waren im Auftrag Dritter, Handel mit Waren aller Art, insbesondere für Transporte.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, per Telefon, e-mail, WhatsApp, sms. Gemäss Erklärung vom 25.03.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Mengücek, Murat, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 1780927, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Ises GmbH, in Basel, CHE-209.780.807, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2014, Publ. 1539841).
Statutenänderung:
29.09.2014.
Firma neu:
Selza Transport GmbH.
Domizil neu:
Welschmattstr. 41, 4055 Basel.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Ausführen von Pakettransporten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, veräussern, belasten und verwalten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen. Sie kann auch für eigene und fremde Rechnung Darlehen gewähren und Finanzierungen vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, halten und vertreiben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurt, Burak, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mengücek, Derya, deutsche Staatsangehörige, in Weil am Rhein (DE), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mengücek, Murat, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.