Reports for Chantal Yvonne Mendelin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Chantal Yvonne Mendelin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004891700, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Raiffeisenbank Birsig Genossenschaft, in Oberwil (BL), CHE-105.825.824, Genossenschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2020, Publ. 1004807866).
Statutenänderung:
11.05.2020.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "Raiffeisenbank Therwil Ettingen Genossenschaft" (CHE-107.865.183), in Therwil, gemäss Fusionsvertrag vom 09.01.2020 / 30.01.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF712'700'724.62 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 657'373'662.80 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft und erhalten für einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übertragenden Genossenschaft einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
Raiffeisenbank Leimental Genossenschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forrer, Reto, von Basel und Nesslau-Krummenau, in Oberwil BL, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossheutschi, Reto Augustin, von Hofstetten-Flüh, in Hofstetten SO (Hofstetten-Flüh), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plüss, René, von Frenkendorf, in Rodersdorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Herren, Andreas, von Mühleberg, in Therwil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoch, Stephan, von Liestal, in Hofstetten-Flüh, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gorrengourt, Séverine Miranda, von Ettingen, in Ettingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heggendorn, Roman, von Therwil, in Therwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Muntwiler-Stöcklin, Sibylle, von Ettingen, in Ettingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rosenthaler, Simon, von Rheinfelden, in Therwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gröli, Cyrille, von Rodersdorf, in Rodersdorf, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stebler, Denise, von Zufikon, in Breitenbach, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straumann, Hanspeter, von Bretzwil, in Gelterkinden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dinç-Fischer, Ines, von Liestal, in Ettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kräuchi, Jasmin, von Bäriswil, in Metzerlen-Mariastein, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mendelin, Chantal Yvonne, von Nenzlingen, in Seewen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Scherer, Robert, von Meggen, in Bättwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vögtlin, Jürg, von Duggingen, in Duggingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 1802651, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Basellandschaftliche Kantonalbank, in Liestal, CHE-108.954.470, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2014, Publ. 1601131).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biedert, Stephan, von Oberdorf BL, in Frenkendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Herzog, Christoph, von Basel, in Bubendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Masar, Frantisek, von Basel, in Münchenstein, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Remo, von Seon, in Arisdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eglin, Walter, von Kilchberg BL, in Rünenberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Comte, Bertrand, von Courtételle, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mendelin, Chantal Yvonne, von Nenzlingen, in Seewen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Berger, Stefan Thomas, von Aesch BL, in Reinach BL, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Jörg, von Unterseen, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Seengen];
Schmidt-Bühler, Chantal, von Alle und Basel, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Allschwil];
Heinzelmann Restori, Birgit, von Liestal, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Heinzelmann, Birgit, deutscher Staatsangehöriger];
Heller, Hans Rudolf, von Oberwil BL und Zell LU, in Lausen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Oberwil BL];
Saner, Oliver, von Beinwil SO, in Gunzgen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Olten];
Dörflinger, Thomas, von Basel, in Bättwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Basel].
Publication number: 1728829, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Raiffeisenbank Therwil Ettingen Genossenschaft, in Therwil, CHE-107.865.183, Genossenschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2014, Publ. 1652179).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Carina Daniela, von Bättwil, in Liestal, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Bankleitung mit Kollektivprokura zu zweien];
Wertli, Denise, von Zufikon, in Breitenbach, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Bankleitung mit Kollektivprokura zu zweien];
Mendelin, Chantal Yvonne, von Nenzlingen, in Seewen, mit Kollektivprokura zu zweien.